PAITUVI GARCIA MARIA LOURDES
Informe ejecutivo de PAITUVI GARCIA MARIA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAITUVI GARCIA MARIA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPANYIA GENERAL DE GESTIO SL | Administrador Solidario | 24/04/2009 | 13/02/2018 |
IMMO ESPAI 2006 SL | Administrador Mancomunado | 03/03/2011 | 24/04/2013 |
IMMO ESPAI 2006 SL | Liquidador | 24/04/2013 | 24/04/2013 |
IMMO ESPAI 2006 SL | Administrador Solidario | 03/03/2011 |
VINCULACIONES DE PAITUVI GARCIA MARIA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAITUVI GARCIA MARIA LOURDES
Empresa: COMPANYIA GENERAL DE GESTIO SL
Administrador Solidario
- Paituvi Garcia Albert
- Paituvi Garcia Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22155 , F 119, S 8, H B 33562, I/A 16 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-08
Empresa: IMMO ESPAI 2006 SL
Liquidador
- Paituvi Garcia Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38717 , F 131, S 8, H B 332906, I/A 5 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: IMMO ESPAI 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Bosch Oliveras Emilio Jose
- Paituvi Garcia Maria Lourdes
Liquidador
- Paituvi Garcia Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38717 , F 131, S 8, H B 332906, I/A 5 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: IMMO ESPAI 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Bosch Oliveras Emilio Jose
- Paituvi Garcia Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38717 , F 130, S 8, H B 332906, I/A 3 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Empresa: IMMO ESPAI 2006 SL
Administrador Solidario
- Bosch Perez Emilio
- Paituvi Garcia Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38717 , F 130, S 8, H B 332906, I/A 3 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Empresa: COMPANYIA GENERAL DE GESTIO SL
Administrador Solidario
- Paituvi Garcia Albert
- Paituvi Garcia Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22155 , F 118, S 8, H B 33562, I/A 15 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-08
Información de PAITUVI GARCIA MARIA LOURDES
Mostramos los datos de PAITUVI GARCIA MARIA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAITUVI GARCIA MARIA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos