PAGOLA MANTEROLA MIGUEL
Informe ejecutivo de PAGOLA MANTEROLA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAGOLA MANTEROLA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMETZA JARDINERIA SL | Socio Unico | 14/03/2018 | |
AMETZA JARDINERIA SL | Administrador Unico | 14/03/2018 | |
PAGOLA LOREZAINTZA SL | Socio Unico | 18/03/2013 | |
PAGOLA LOREZAINTZA SL | Administrador Unico | 18/03/2013 | |
LANDESIGN SL | Socio Unico | 23/03/2010 | |
LANDESIGN SL | Administrador Unico | 23/03/2010 | |
MPM ARBORICULTURA SL | Socio Unico | 05/03/2009 | |
MPM ARBORICULTURA SL | Administrador Unico | 05/03/2009 | |
MPM PAISAJISTAS SL | Socio Unico | 05/01/2009 | |
MPM PAISAJISTAS SL | Administrador Unico | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE PAGOLA MANTEROLA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGOLA MANTEROLA MIGUEL
Empresa: AMETZA JARDINERIA SL
Administrador Unico
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 189, S 8, H SS 40397, I/A 1 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-20
Empresa: AMETZA JARDINERIA SL
Socio Único
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 189, S 8, H SS 40397, I/A 1 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-20
Empresa: PAGOLA LOREZAINTZA SL
Administrador Unico
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595 , F 106, S 8, H SS 35262, I/A 1 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-20
Empresa: PAGOLA LOREZAINTZA SL
Socio Único
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595 , F 106, S 8, H SS 35262, I/A 1 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-20
Empresa: LANDESIGN SL
Administrador Unico
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 200, S 8, H SS 32449, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-20
Empresa: LANDESIGN SL
Socio Único
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 200, S 8, H SS 32449, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-20
Empresa: MPM ARBORICULTURA SL
Administrador Unico
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 132, S 8, H SS 31400, I/A 1 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-20
Empresa: MPM ARBORICULTURA SL
Socio Único
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 132, S 8, H SS 31400, I/A 1 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-20
Empresa: MPM PAISAJISTAS SL
Administrador Unico
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 1, S 8, H SS 31153, I/A 1 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-20
Empresa: MPM PAISAJISTAS SL
Socio Único
- Pagola Manterola Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 1, S 8, H SS 31153, I/A 1 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-20
Información de PAGOLA MANTEROLA MIGUEL
Mostramos los datos de PAGOLA MANTEROLA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGOLA MANTEROLA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos