PAGOLA ELIZALDE JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de PAGOLA ELIZALDE JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAGOLA ELIZALDE JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A N SCOOP | Secretario | 26/04/2024 | |
A N SCOOP | Consejero | 26/04/2024 | |
LA VERDURA DE NAVARRA SL | Secretario | 21/02/2019 | |
LA VERDURA DE NAVARRA SL | Consejero | 21/02/2019 | |
SERVICIOS EMPRESARIALES AGRO INDUSTRIALES SA | Consejero | 18/06/2013 | |
CONSERVAS DANTZA SA | Secretario | 05/04/2011 | |
CONSERVAS DANTZA SA | Consejero | 05/04/2011 |
VINCULACIONES DE PAGOLA ELIZALDE JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGOLA ELIZALDE JOSE JAVIER
Empresa: HIBRIDACION TERMOSOLAR NAVARRA SL
Consejero
- Ardanaz Alcua Francisco
- Cilveti Oyarzun Pedro Maria
- Pagola Elizalde Jose Javier
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 28184, I/A 19 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-31
Empresa: A N SCOOP
Consejero
Secretario
- Pagola Elizalde Jose Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 29, S 8, H NA 12629, I/A 59 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-31
Empresa: A N SCOOP
Consejero
Secretario
- Pagola Elizalde Jose Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 29, S 8, H NA 12629, I/A 59 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-31
Empresa: CONSERVAS DANTZA SA
Consejero
- Pagola Elizalde Jose Javier
Secretario
- Pagola Elizalde Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 830 , F 137, S 8, H NA 1874, I/A 111 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-31
Consejero
- Martinez Diaz Jose Maria
- Pagola Elizalde Jose Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 142, S 8, H NA 2548, I/A 40 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-31
Empresa: A N SCOOP
Consejero
Secretario
- Pagola Elizalde Jose Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 26, S 8, H NA 12629, I/A 49 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-31
Empresa: A N SCOOP
Consejero
Secretario
- Pagola Elizalde Jose Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 26, S 8, H NA 12629, I/A 49 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-31
Empresa: LA VERDURA DE NAVARRA SL
Consejero
- Arbeloa Baztan Alfredo
- Ardanaz Aicua Francisco
- Arraras Echeverria Francisco
- Pagola Elizalde Jose Javier
- Sarasa Murugarren Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 100, S 8, H NA 38477, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-31
Empresa: LA VERDURA DE NAVARRA SL
Presidente
Secretario
- Pagola Elizalde Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 102, S 8, H NA 38477, I/A 2 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-31
Consejero
- Martinez Diaz Jose Maria
- Pagola Elizalde Jose Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 140, S 8, H NA 2548, I/A 34 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-31
VER MAS ACTOS
Información de PAGOLA ELIZALDE JOSE JAVIER
Mostramos los datos de PAGOLA ELIZALDE JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGOLA ELIZALDE JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos