PAGES PIGUILLEM JOAQUIM
Informe ejecutivo de PAGES PIGUILLEM JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAGES PIGUILLEM JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRETERIA PAGES SA | Administrador Solidario | 07/12/2022 | |
IKUTA SA | Administrador Solidario | 23/12/2019 | |
FERRETERIA PAGES SA | Administrador Solidario | 25/10/2016 |
VINCULACIONES DE PAGES PIGUILLEM JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGES PIGUILLEM JOAQUIM
Empresa: FERRETERIA PAGES SA
Administrador Solidario
- Pages Icart Joaquim
- Pages Piguillem Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31232 , F 193, S 8, H B 100394, I/A 20 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-08
Empresa: IKUTA SA
Administrador Solidario
- Icart Vayssade Maria Luisa
- Pages Piguillem Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45629 , F 71, S 8, H B 72704, I/A 10 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-08
Empresa: IKUTA SA
Administrador Solidario
- Icart Vayssade Maria Luisa
- Pages Piguillem Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45629 , F 71, S 8, H B 72704, I/A 10 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-08
Empresa: FERRETERIA PAGES SA
Administrador Solidario
- Pages Icart Joaquim
- Pages Piguillem Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31232 , F 193, S 8, H B 100394, I/A 19 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Empresa: FERRETERIA PAGES SA
Administrador Solidario
- Pages Piguillem Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31232 , F 193, S 8, H B 100394, I/A 19 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Empresa: IKUTA SA
Administrador Solidario
- Icart Vayssade Maria Luisa
- Pages Piguillem Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10088 , F 69, S 8, H B 72704, I/A 8 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
Empresa: FERRETERIA PAGES SA
Administrador Solidario
- Pages Piguillem Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31232 , F 193, S 8, H B 100394, I/A 18 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-08
Información de PAGES PIGUILLEM JOAQUIM
Mostramos los datos de PAGES PIGUILLEM JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGES PIGUILLEM JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos