PAGES CAMPILLO JORDI MANUEL
Informe ejecutivo de PAGES CAMPILLO JORDI MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAGES CAMPILLO JORDI MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL ARAN SA | Consejero Delegado Mancomunado | 04/08/2009 | 09/10/2014 |
INDUSTRIAL ARAN SA | Presidente | 04/08/2009 | 09/10/2014 |
INDUSTRIAL ARAN SA | Consejero | 04/08/2009 | 09/10/2014 |
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS PONENT SEGLE XXI SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2013 | |
EURO CONSORCIO DE INVERSIONES EMPRESARIALES SL | Liquidador | 29/01/2010 | 29/01/2010 |
EURO CONSORCIO DE INVERSIONES EMPRESARIALES SL | Administrador Unico | 29/01/2010 |
VINCULACIONES DE PAGES CAMPILLO JORDI MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGES CAMPILLO JORDI MANUEL
Empresa: INDUSTRIAL ARAN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pages Campillo Jordi Manuel
- Simorra Torres Nicolas
- Sola Camprubi Jose
Consejero
- Pages Campillo Jordi Manuel
Presidente
- Pages Campillo Jordi Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 128, S 8, H L 3388, I/A 8 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-25
Administrador Mancomunado
- Llimos Cuadrat Rossend Ricard
- Pages Campillo Jordi Manuel
- Simo Andreu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 701 , F 107, S 8, H L 13351, I/A 7 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-25
Liquidador
- Pages Campillo Jordi Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 13, S 8, H L 13123, I/A 2 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-25
Administrador Unico
- Pages Campillo Jordi Manuel
Liquidador
- Pages Campillo Jordi Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 13, S 8, H L 13123, I/A 2 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-25
Empresa: INDUSTRIAL ARAN SA
Consejero
- Pages Campillo Jordi Manuel
- Simorra Torres Nicolas
- Sola Camprubi Jose
Presidente
- Pages Campillo Jordi Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 127, S 8, H L 3388, I/A 7 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-25
Empresa: INDUSTRIAL ARAN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pages Campillo Jordi Manuel
- Simorra Torres Nicolas
- Sola Camprubi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 127, S 8, H L 3388, I/A 7 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-25
Empresa: INDUSTRIAL ARAN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pages Campillo Jordi Manuel
- Simorra Torres Nicolas
- Sola Camprubi Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 127, S 8, H L 3388, I/A 7 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-25
Información de PAGES CAMPILLO JORDI MANUEL
Mostramos los datos de PAGES CAMPILLO JORDI MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGES CAMPILLO JORDI MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos