PAGALDAY GASTELURRUTIA RAFAEL
Informe ejecutivo de PAGALDAY GASTELURRUTIA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PAGALDAY GASTELURRUTIA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ETE AQUACTIV SL | Consejero | 24/07/2019 | |
ESCORAJES INVERSIONES SL | Apoderado | 14/03/2018 |
VINCULACIONES DE PAGALDAY GASTELURRUTIA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGALDAY GASTELURRUTIA RAFAEL
Empresa: PATA DE GALLO SL
Liquidador
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 11, S 8, H SS 36839, I/A 3 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-20
Empresa: PATA DE GALLO SL
Administrador Unico
Liquidador
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 11, S 8, H SS 36839, I/A 3 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-20
Empresa: ETE AQUACTIV SL
Consejero
- Asesio Guixe Maria Nuria
- Ballester Barral Federico
- Ballester Barral Lorenzo Claudio
- Curras De Don Pablos Ricardo
- Morales Stephane
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38036 , F 89, S 8, H M 677179, I/A 5 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Empresa: ESCORAJES INVERSIONES SL
Apoderado
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32675 , F 149, S 8, H M 588207, I/A 7 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Empresa: PAGALDAY Y VERGARA SL
Administrador Solidario
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
- Vergara Uranga Maria-josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32675 , F 147, S 8, H M 588207, I/A 4 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: PAGALDAY Y VERGARA SL
Administrador Solidario
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
- Vergara Uranga Maria-josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32675 , F 144, S 8, H M 588207, I/A 1 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Empresa: TRANSCALOR SL
Consejero
- Camara Zorzano Jose Felix
- MAULAR SL
- ORKLI SCOOP
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
- Vergara Uranga Jose Maria Cecilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 202, S 8, H BI 35625, I/A 14 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-48
Empresa: TALLERES DE ESCORIAZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 147, S 8, H SS 15618, I/A 37 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-20
Empresa: TALLERES DE ESCORIAZA SA
Secretario
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 147, S 8, H SS 15618, I/A 37 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-20
Empresa: AZBE B ZUBIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gilmas Laborde Alvaro
- Libano Martinez De Osaba Gonzalo
- Pagalday Gastelurrutia Rafael
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 25, S 8, H SS 4083, I/A 43 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-20
VER MAS ACTOS
Información de PAGALDAY GASTELURRUTIA RAFAEL
Mostramos los datos de PAGALDAY GASTELURRUTIA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGALDAY GASTELURRUTIA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos