PAGALDAY AGUIRIANO MIREIA
Informe ejecutivo de PAGALDAY AGUIRIANO MIREIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAGALDAY AGUIRIANO MIREIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABC COMPRESSORS TECHNOLOGY CENTRE AIE | Apoderado Mancomunado | 04/05/2023 | |
ACTIVIDADES DE CESION Y EXPLOTACION URBANISTICA INDUSTRIAL SL | Apoderado Mancomunado | 13/01/2022 | |
ACTIVIDADES DE CESION Y EXPLOTACION URBANISTICA INDUSTRIAL SL | Apoderado | 13/01/2022 | |
ABC COMPRESSORS GESTION DE COMPRESORES Y RECAMBIOS SL | Apoderado | 16/12/2009 | |
ABC COMPRESSORS GESTION DE COMPRESORES Y RECAMBIOS SL | Apoderado Mancomunado | 16/12/2009 | |
COMPRESORES ABC SL | Apoderado | 10/12/2009 | |
COMPRESORES ABC SL | Apoderado Mancomunado | 10/12/2009 | |
ARIZAGA BASTARRICA Y COMPAÑIA SA | Apoderado Mancomunado | 23/11/2009 | |
ARIZAGA BASTARRICA Y COMPAÑIA SA | Apoderado | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE PAGALDAY AGUIRIANO MIREIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGALDAY AGUIRIANO MIREIA
Apoderado Mancomunado
- Arizaga Suinaga Lucio
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 141, S 8, H SS 33964, I/A 13 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-20
Apoderado
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 90, S 8, H SS 43877, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
Apoderado Mancomunado
- Arizaga Suinaga Lucio
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 89, S 8, H SS 43877, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-20
Empresa: STADLER SA
Apoderado
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1111 , F 171, S 8, H SS 2428, I/A 50 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-20
Apoderado Mancomunado
- Arizaga Suinaga Lucio
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5024 , F 167, S 8, H BI 54253, I/A 6 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-48
Apoderado
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5024 , F 167, S 8, H BI 54253, I/A 5 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-48
Empresa: COMPRESORES ABC SL
Apoderado Mancomunado
- Arizaga Suinaga Lucio
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12437 , F 224, S 8, H M 70061, I/A 18 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Empresa: COMPRESORES ABC SL
Apoderado
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12437 , F 224, S 8, H M 70061, I/A 17 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Empresa: ARIZAGA BASTARRICA Y COMPAÑIA SA
Apoderado
- Pagalday Aguiriano Mireia
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 155, S 8, H SS 4907, I/A 43 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-20
Empresa: ARIZAGA BASTARRICA Y COMPAÑIA SA
Apoderado Mancomunado
- Arizaga Suinaga Lucio
- Pagalday Aguiriano Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 155, S 8, H SS 4907, I/A 42 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-20
Información de PAGALDAY AGUIRIANO MIREIA
Mostramos los datos de PAGALDAY AGUIRIANO MIREIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGALDAY AGUIRIANO MIREIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos