PAGAI MONASTERIO JOSU
Informe ejecutivo de PAGAI MONASTERIO JOSU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAGAI MONASTERIO JOSU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALAKOETXEA 9 SL | Administrador Unico | 24/04/2015 | 26/10/2021 |
NIRETZE SL | Administrador Unico | 30/04/2012 | 26/10/2021 |
LAMERATXIKI SA | Administrador Unico | 28/07/2017 | 14/06/2021 |
VINCULACIONES DE PAGAI MONASTERIO JOSU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGAI MONASTERIO JOSU
Empresa: NIRETZE SL
Administrador Unico
- Pagai Monasterio Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4279 , F 72, S 8, H BI 36403, I/A 5 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-48
Empresa: TALAKOETXEA 9 SL
Administrador Unico
- Pagai Monasterio Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725 , F 148, S 8, H BI 47204, I/A 4 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-48
Empresa: LAMERATXIKI SA
Administrador Unico
- Pagai Monasterio Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 223, S 8, H BI 2995,A , I/ 10 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-48
Empresa: LAMERATXIKI SA
Administrador Unico
- Pagai Monasterio Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 223, S 8, H BI 2995,A , I/ 9 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-48
Empresa: TALAKOETXEA 9 SL
Administrador Unico
- Pagai Monasterio Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4725 , F 147, S 8, H BI 47204, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-48
Empresa: NIRETZE SL
Administrador Unico
- Pagai Monasterio Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4279 , F 71, S 8, H BI 36403, I/A 4 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-48
Información de PAGAI MONASTERIO JOSU
Mostramos los datos de PAGAI MONASTERIO JOSU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGAI MONASTERIO JOSU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos