PAEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PAEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIGIMUEBLE SA | Administrador Unico | 04/07/2024 | |
TECNICA Y GARANTIA DEL DEPORTE SA | Apoderado | 09/03/2023 | |
INMOBILIARIA DEL CENTRO COLON SEVILLANO SA | Apoderado | 09/03/2023 | |
RUIZ LOPERA SA | Apoderado | 16/09/2021 | |
FRIGIMUEBLE SA | Apoderado | 21/06/2016 | |
FAMILIA RUIZ AVALO SA | Administrador Unico | 04/02/2014 | |
NAVISA SA | Administrador Unico | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE PAEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: FRIGIMUEBLE SA
Administrador Unico
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 22346,SE , I/ 22 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-41
Empresa: FAMILIA RUIZ AVALO SA
Administrador Unico
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3338 , F 125, S 8, H SE 20886, I/A 14 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Apoderado
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 200, S 8, H SE 22340, I/A 18 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: TECNICA Y GARANTIA DEL DEPORTE SA
Apoderado
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 50, S 8, H SE 16842, I/A 26 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: FAMILIA PAEZ RAMIREZ SL
Administrador Unico
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4903 , F 33, S 8, H SE 78873, I/A 4 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-41
Empresa: RUIZ LOPERA SA
Apoderado
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 24, S 8, H SE 18621, I/A 14 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-41
Empresa: FAMILIA RUIZ AVALO SA
Administrador Unico
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3338 , F 125, S 8, H SE 20886, I/A 13 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-41
Empresa: NAVISA SA
Administrador Unico
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 151, S 8, H SE 50762, I/A 12 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-41
Empresa: FRIGIMUEBLE SA
Apoderado
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 108, S 8, H SE 22346,SE , I/ 18 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-41
Empresa: NAVISA SA
Administrador Unico
- Paez Ruiz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 150, S 8, H SE 50762, I/A 11 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
VER MAS ACTOS
Información de PAEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PAEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos