PAEZ MOGUER JOAQUIN
Informe ejecutivo de PAEZ MOGUER JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAEZ MOGUER JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA PODOLOGICA PAEZ SL | Administrador Unico | 10/05/2017 | 08/04/2024 |
CLINICA PODOLOGICA PAEZ SL | Socio Unico | 02/03/2012 | 28/12/2021 |
VINCULACIONES DE PAEZ MOGUER JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAEZ MOGUER JOAQUIN
Empresa: CLINICA PODOLOGICA PAEZ SL
Administrador Unico
- Paez Moguer Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 131, S 8, H GR 40895, I/A 2 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
Empresa: CLINICA PODOLOGICA PAEZ SL
Socio Único
- Paez Moguer Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 130, S 8, H GR 40895, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-18
Información de PAEZ MOGUER JOAQUIN
Mostramos los datos de PAEZ MOGUER JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAEZ MOGUER JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos