PAEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PAEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL EL HIGUERAL 2012 SL | Administrador Unico | 23/11/2012 | 21/01/2014 |
COMERCIAL ANDALUZA DEL CONTRACHAPADO SL | Administrador Unico | 23/11/2012 | 21/01/2014 |
COMERCIAL FREPANSA SL | Administrador Unico | 10/01/2013 | 21/01/2014 |
VINCULACIONES DE PAEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Empresa: COMERCIAL EL HIGUERAL 2012 SL
Administrador Unico
- Paez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996, L 3903, F 94, S 8, H MA113109, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-29
Administrador Unico
- Paez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153, L 2066, F 140, S 8, H MA 58980, I/A 4 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-29
Empresa: COMERCIAL FREPANSA SL
Administrador Unico
- Paez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813, L 726, F 19, S 8, H MA 24170, I/A 6 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-29
Empresa: COMERCIAL FREPANSA SL
Administrador Unico
- Paez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813, L 726, F 18, S 8, H MA 24170, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-29
Administrador Unico
- Paez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153, L 2066, F 140, S 8, H MA 58980, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Empresa: COMERCIAL EL HIGUERAL 2012 SL
Administrador Unico
- Paez Lopez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996, L 3903, F 94, S 8, H MA113109, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Información de PAEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PAEZ LOPEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAEZ LOPEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos