PAEZ GONZALEZ JOSE
Informe ejecutivo de PAEZ GONZALEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAEZ GONZALEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMP DE TARRAGONA TALLER Y CARS PAEZ SL | Socio Unico | 04/06/2015 | |
CAMP DE TARRAGONA TALLER Y CARS PAEZ SL | Administrador Unico | 04/06/2015 |
VINCULACIONES DE PAEZ GONZALEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAEZ GONZALEZ JOSE
Empresa: T.G.N. AUTOMOCION 2012 SL
Administrador Unico
- Paez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 87, S 8, H T 44689, I/A 5 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-43
Administrador Unico
- Paez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 68, S 8, H T 48455, I/A 1 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-43
Socio Único
- Paez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 68, S 8, H T 48455, I/A 1 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-43
Empresa: T.G.N. AUTOMOCION 2012 SL
Administrador Unico
- Paez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 87, S 8, H T 44689, I/A 4 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-43
Empresa: T.G.N. AUTOMOCION 2012 SL
Administrador Unico
- Paez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 87, S 8, H T 44689, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-43
Empresa: T.G.N. AUTOMOCION 2012 SL
Administrador Unico
- Paez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 82, S 8, H T 44689, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-43
Información de PAEZ GONZALEZ JOSE
Mostramos los datos de PAEZ GONZALEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAEZ GONZALEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos