PADRON MORENO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de PADRON MORENO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PADRON MORENO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUTA DEL VIENTO SL | Administrador Unico | 19/07/2017 | |
RUTA DEL VIENTO SL | Liquidador | 19/07/2017 | 19/07/2017 |
RAYOVIENTO DE CANARIAS SL | Consejero | 28/09/2011 | |
ITALIBERICA DE PESCADO SA | Administrador Unico | 19/04/2011 | 09/09/2011 |
ITALIBERICA DE PESCADO SA | Administrador Solidario | 19/04/2011 |
VINCULACIONES DE PADRON MORENO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRON MORENO JUAN CARLOS
Empresa: RUTA DEL VIENTO SL
Liquidador
- Padron Moreno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 85, S 8, H GC 26812, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-35
Empresa: RUTA DEL VIENTO SL
Administrador Unico
- Padron Moreno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 85, S 8, H GC 26812, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-35
Empresa: RAYOVIENTO DE CANARIAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Adnani Amal
- Moreno Mendoza Dolores
- Padron Lopez Juan
- Padron Moreno Carmen Victoria
- Padron Moreno Juan Carlos
- Padron Moreno Margarita
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1864 , F 92, S 8, H GC 39372, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-35
Empresa: ITALIBERICA DE PESCADO SA
Administrador Unico
- Padron Moreno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 181, S 8, H GC 6420, I/A 10 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-35
Empresa: ITALIBERICA DE PESCADO SA
Administrador Unico
- Padron Moreno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 124, S 8, H GC 6420, I/A 9 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-35
Empresa: ITALIBERICA DE PESCADO SA
Administrador Solidario
- Padron Lopez Juan
- Padron Moreno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 124, S 8, H GC 6420, I/A 9 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-35
Información de PADRON MORENO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de PADRON MORENO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRON MORENO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos