PADRON GARCIA MARTIN-JOSE
Informe ejecutivo de PADRON GARCIA MARTIN-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADRON GARCIA MARTIN-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERSEA DEL MERIDIANO SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2019 | |
INVERSIONES TAMADUSTE SL | Socio Unico | 01/12/2017 | |
INVERSIONES TAMADUSTE SL | Administrador Unico | 01/12/2017 | |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012 SL | Administrador Unico | 07/09/2012 | |
SERVICIOS AUXILIARES DE ADMINISTRACION Y GESTION DE OBRAS SL | Administrador Unico | 07/09/2012 | |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL FRONPECA SL | Administrador Unico | 09/07/2012 | |
CHARCOMANSO SL | Socio Unico | 11/07/2011 | |
CHARCOMANSO SL | Administrador Unico | 11/07/2011 |
VINCULACIONES DE PADRON GARCIA MARTIN-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRON GARCIA MARTIN-JOSE
Empresa: PERSEA DEL MERIDIANO SL
Administrador Mancomunado
- Alonso-lamberti Briz Alvaro Leopoldo
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 30, S 8, H IH 368, I/A 1 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-38
Empresa: INVERSIONES TAMADUSTE SL
Administrador Unico
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 143, S 8, H TF 60088, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-38
Empresa: INVERSIONES TAMADUSTE SL
Socio Único
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 143, S 8, H TF 60088, I/A 1 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-38
Empresa: PROMOCIONES AGRICOLAS FRONPECA SL
Administrador Unico
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 159, S 8, H IH 178, I/A 5 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2013-33-38
Empresa: PROMOCIONES AGRICOLAS FRONPECA SL
Administrador Unico
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 158, S 8, H IH 178, I/A 4 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2013-33-38
Empresa: PROMOCIONES AGRICOLAS FRONPECA SL
Nuevo Socio Único
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 158, S 8, H IH 178, I/A 4 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2013-33-38
Empresa: CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SL
Apoderado
- Armas Gonzalez Juan Ramon
- Armas Gonzalez Juan Ramon
- Padron Barrera Alfredo
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 12, S 8, H IH 18, I/A 23 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-38
Administrador Unico
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 31, S 8, H TF 50681, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-38
Administrador Unico
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 181, S 8, H TF 50680, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-38
Administrador Unico
- Padron Garcia Martin-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3238 , F 139, S 8, H TF 50459, I/A 1 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
VER MAS ACTOS
Información de PADRON GARCIA MARTIN-JOSE
Mostramos los datos de PADRON GARCIA MARTIN-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRON GARCIA MARTIN-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos