PADRON GARCIA ANTONIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PADRON GARCIA ANTONIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADRON GARCIA ANTONIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEOGARMOR SL | Administrador Unico | 06/10/2023 |
VINCULACIONES DE PADRON GARCIA ANTONIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRON GARCIA ANTONIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: TEOGARMOR SL
Administrador Unico
- Padron Garcia Antonia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 65, S 8, H GC 54875, I/A 5 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-35
Empresa: TEOGARMOR SL
Administrador Solidario
- Padron Garcia Antonia Maria Del Carmen
- Perez Gonzalez Miguel Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 65, S 8, H GC 54875, I/A 5 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-35
Empresa: TEOGARMOR SL
Administrador Solidario
- Padron Garcia Antonia Maria Del Carmen
- Perez Gonzalez Miguel Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 63, S 8, H GC 54875, I/A 1 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-35
Empresa: MONTAJES Y CONTRATAS TECNICAS IPG SL
Administrador Mancomunado
- Padron Garcia Antonia Maria Del Carmen
- Perez Padron Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 165, S 8, H GC 42603, I/A 2 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-35
Empresa: HIDRAULICA MARINA SL
Liquidador
- Padron Garcia Antonia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 179, S 8, H GC 25180, I/A 3 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-35
Empresa: HIDRAULICA MARINA SL
Administrador Unico
- Padron Garcia Antonia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 179, S 8, H GC 25180, I/A 3 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-35
Empresa: MONTAJES Y CONTRATAS TECNICAS IPG SL
Administrador Mancomunado
- Padron Garcia Antonia Maria Del Carmen
- Perez Padron Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 164, S 8, H GC 42603, I/A 1 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-35
Información de PADRON GARCIA ANTONIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PADRON GARCIA ANTONIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRON GARCIA ANTONIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos