PADRINO PEREZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de PADRINO PEREZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PADRINO PEREZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALHABIA PV ENERGY SL | Administrador Solidario | 13/03/2019 | |
ZARAPICOS GOLF 97 SL | Socio Unico | 16/03/2009 | |
ZARAPICOS GOLF 97 SL | Administrador Unico | 16/03/2009 |
VINCULACIONES DE PADRINO PEREZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRINO PEREZ FRANCISCO
Empresa: ALHABIA PV ENERGY SL
Administrador Solidario
- Merino Miguel Alberto
- Nadal Pastor Francisco
- Ortiz Jorda Rafael
- Padrino Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4200 , F 56, S 8, H A 164288, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-03
Empresa: ATACAMA SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3663 , F 181, S 8, H A 133399, I/A 10 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-03
Empresa: ATACAMA SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Nadal Pastor Francisco
- Padrino Perez Francisco
Consejero
- Nadal Pastor Francisco
- Padrino Perez Francisco
Presidente
- Padrino Perez Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3663 , F 180, S 8, H A 133399, I/A 7 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-03
Empresa: ATACAMA SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
- Padrino Perez Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3663 , F 180, S 8, H A 133399, I/A 5 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-03
Empresa: ATACAMA SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
- Padrino Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3663 , F 180, S 8, H A 133399, I/A 5 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-03
Empresa: ATACAMA SOLAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Garcia Eduardo
- Ochoa Del Molino Juan Antonio
- Ortiz Jorda Rafael
- Padrino Perez Francisco
Consejero
Presidente
Secretario
- Padrino Perez Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3663 , F 179, S 8, H A 133399, I/A 4 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-03
Empresa: ZARAPICOS GOLF 97 SL
Administrador Unico
- Padrino Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 59, S 8, H A 116433, I/A 2 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-03
Empresa: ZARAPICOS GOLF 97 SL
Nuevo Socio Único
- Padrino Perez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 59, S 8, H A 116433, I/A 2 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-03
Información de PADRINO PEREZ FRANCISCO
Mostramos los datos de PADRINO PEREZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRINO PEREZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos