PADRINO CIFUENTES CLAUDIO
Informe ejecutivo de PADRINO CIFUENTES CLAUDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PADRINO CIFUENTES CLAUDIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIANCLA SL | Administrador Unico | 22/03/2013 | |
GRANJA AVICOLA C PADRINO SA | Administrador Solidario | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE PADRINO CIFUENTES CLAUDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRINO CIFUENTES CLAUDIO
Empresa: GRANJA AVICOLA C PADRINO SA
Administrador Solidario
- Padrino Cifuentes Ana Esther
- Padrino Cifuentes Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 166, S 8, H GU 3528, I/A 11 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-19
Empresa: GRANJA AVICOLA C PADRINO SA
Administrador Solidario
- Padrino Cifuentes Ana Esther
- Padrino Cifuentes Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 165, S 8, H GU 3528, I/A 9 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-19
Empresa: PROEGG SPAIN SL
Consejero
- Padrino Cifuentes Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 184, S 8, H VA 26323, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-47
Empresa: PROEGG SPAIN SL
Consejero Delegado
Consejero
Miem.Com.Ej.
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 179, S 8, H VA 26323, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-47
Empresa: FIANCLA SA
Administrador Unico
- Padrino Cifuentes Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 41, S 8, H GU 3824, I/A 3 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-19
Empresa: GRANJA AVICOLA C PADRINO SA
Administrador Solidario
- Padrino Cifuentes Ana Esther
- Padrino Cifuentes Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 118, S 8, H GU 3528, I/A 8 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-19
Empresa: GRANJA AVICOLA C PADRINO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Padrino Cifuentes Ana Esther
- Padrino Cifuentes Claudio
- Padrino Mogarra Candido
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 118, S 8, H GU 3528, I/A 8 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-19
Información de PADRINO CIFUENTES CLAUDIO
Mostramos los datos de PADRINO CIFUENTES CLAUDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRINO CIFUENTES CLAUDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos