PADRENY CABEZA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de PADRENY CABEZA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PADRENY CABEZA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIACION SAN POL INVERSIONES SL | Administrador Unico | 14/08/2019 |
VINCULACIONES DE PADRENY CABEZA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADRENY CABEZA MONTSERRAT
Empresa: SOFIN DOCRU SL
Liquidador
- Padreny Cabeza Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39761 , F 164, S 8, H B 354051, I/A 6 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
Empresa: SOFIN DOCRU SL
Administrador Unico
- Padreny Cabeza Montserrat
Liquidador
- Padreny Cabeza Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39761 , F 164, S 8, H B 354051, I/A 6 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
Empresa: MEDIACION SAN POL INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Padreny Cabeza Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35220 , F 80, S 8, H B 260178, I/A 4 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-08
Empresa: MEDIACION SAN POL INVERSIONES SL
Consejero Delegado
- Padreny Cabeza Montserrat
Consejero
- Cruzate Gual Ignacio
- Padreny Cabeza Ana
- Padreny Cabeza Montserrat
Presidente
- Padreny Cabeza Montserrat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35220 , F 80, S 8, H B 260178, I/A 4 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-08
Empresa: SOFIN DOCRU SL
Administrador Unico
- Padreny Cabeza Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39761 , F 164, S 8, H B 354051, I/A 5 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-08
Empresa: SOFIN DOCRU SL
Consejero Delegado
- Cruzate Gual Ignacio
- Padreny Cabeza Montserrat
Consejero
- Cruzate Gual Ignacio
- Cruzate Gual Ricardo
- Padreny Cabeza Montserrat
Presidente
Secretario
- Padreny Cabeza Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39761 , F 164, S 8, H B 354051, I/A 5 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-08
Empresa: SOFIN DOCRU SL
Consejero Delegado
- Padreny Cabeza Montserrat
Consejero
- Padreny Cabeza Montserrat
Secretario
- Padreny Cabeza Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39761 , F 164, S 8, H B 354051, I/A 4 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Información de PADRENY CABEZA MONTSERRAT
Mostramos los datos de PADRENY CABEZA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADRENY CABEZA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos