PADIN SANTA-ENGRACIA GERMAN ALBERTO
Informe ejecutivo de PADIN SANTA-ENGRACIA GERMAN ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADIN SANTA-ENGRACIA GERMAN ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACOTRAL DISTRIBUCION CANARIAS SA | Apoderado | 25/04/2022 | |
ACOTRAL DISTRIBUCION CANARIAS SA | Administrador Unico | 12/01/2022 | |
COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL SA | Administrador Unico | 11/01/2022 | |
COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL SA | Apoderado | 23/12/2021 | |
TRIMARBROS SL | Administrador Unico | 13/12/2019 | |
CATALONIA LOGISTIC INTEGRATION SL | Administrador Unico | 23/12/2014 |
VINCULACIONES DE PADIN SANTA-ENGRACIA GERMAN ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADIN SANTA-ENGRACIA GERMAN ALBERTO
Empresa: ACOTRAL DISTRIBUCION CANARIAS SA
Apoderado
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 135, S 8, H TF 33742, I/A 23 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-38
Empresa: ACOTRAL DISTRIBUCION CANARIAS SA
Administrador Unico
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 134, S 8, H TF 33742, I/A 19 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-38
Empresa: COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL SA
Administrador Unico
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5476, L 4383, F 47, S 8, H MA 11837, I/A 90 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-29
Empresa: COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL SA
Apoderado
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5476, L 4383, F 46, S 8, H MA 11837, I/A 89 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Empresa: TRIMARBROS SL
Administrador Unico
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39293 , F 37, S 8, H B 344655, I/A 6 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-08
Empresa: CATALONIA LOGISTIC INTEGRATION SL
Administrador Unico
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44594 , F 81, S 8, H B 460842, I/A 1 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Empresa: OPERACIONES LOGISTICAS ABULENSES SL
Administrador Unico
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138, L 96, F 183, S 8, H AV 5105, I/A 2 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-05
Empresa: ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA SL
Administrador Solidario
- Moreno De Viana Cardenas Carlos Maria
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 73, S 8, H M 482981, I/A 3 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Empresa: ONTIME TRANSPORTE Y LOGISTICA SL
Administrador Solidario
- Moreno De Viana Cardenas Carlos Maria
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26802 , F 73, S 8, H M 482981, I/A 2 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-28
Empresa: OPERACIONES LOGISTICAS ABULENSES SL
Administrador Unico
- Padin Santa-engracia German Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138, L 96, F 182, S 8, H AV 5105, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-05
Información de PADIN SANTA-ENGRACIA GERMAN ALBERTO
Mostramos los datos de PADIN SANTA-ENGRACIA GERMAN ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADIN SANTA-ENGRACIA GERMAN ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos