PADILLO NUÑEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de PADILLO NUÑEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADILLO NUÑEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTEGRAL DE REFORMAS OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 17/10/2014 |
VINCULACIONES DE PADILLO NUÑEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLO NUÑEZ RAFAEL
Administrador Unico
- Padillo Nuñez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3849 , F 50, S 8, H Z 51808, I/A 2 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-50
Administrador Solidario
- Fabian Septimiu Cosmin
- Padillo Nuñez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3849 , F 50, S 8, H Z 51808, I/A 2 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-50
Administrador Solidario
- Fabian Septimiu Cosmin
- Padillo Nuñez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3849 , F 49, S 8, H Z 51808, I/A 1 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-50
Administrador Unico
- Padillo Nuñez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 160, S 8, H Z 50197, I/A 5 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-50
Administrador Unico
- Padillo Nuñez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 160, S 8, H Z 50197, I/A 4 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-50
Administrador Solidario
- Moron Campos Jairo
- Padillo Nuñez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 160, S 8, H Z 50197, I/A 4 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-50
Empresa: PROMOCIONES AREXCO 2007 SL
Administrador Solidario
- Moron Campos Jairo
- Padillo Nuñez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 230, F 207, S 8, H TE 4631, I/A 2 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-44
Empresa: ANCARA NORESTE SL
Administrador Unico
- Padillo Nuñez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3120 , F 105, S 8, H Z 36578, I/A B (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-50
Información de PADILLO NUÑEZ RAFAEL
Mostramos los datos de PADILLO NUÑEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLO NUÑEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos