PADILLA TORRES RAUL
Informe ejecutivo de PADILLA TORRES RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PADILLA TORRES RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES INNOVA STONE MALAGA SL | Socio Unico | 27/02/2023 | |
CONSTRUCCIONES INNOVA STONE MALAGA SL | Administrador Unico | 27/02/2023 | |
PIEDRAS UNIVERSAL LA TORRE SL | Administrador Unico | 25/07/2022 |
VINCULACIONES DE PADILLA TORRES RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA TORRES RAUL
Empresa: MALAGA CORTE SL
Administrador Mancomunado
- Carrasco Luque Francisco
- Padilla Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5975, L 4882, F 171, S 8, H MA157496, I/A 3 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: MALAGA CORTE SL
Administrador Mancomunado
- Carrasco Luque Francisco
- Padilla Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5975, L 4882, F 171, S 8, H MA157496, I/A 2 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-29
Administrador Unico
- Padilla Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6296, L 5204, F 90, S 8, H MA172546, I/A 1 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-29
Socio Único
- Padilla Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6296, L 5204, F 90, S 8, H MA172546, I/A 1 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-29
Empresa: PIEDRAS UNIVERSAL LA TORRE SL
Administrador Unico
- Padilla Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5299, L 4206, F 186, S 8, H MA124036, I/A 5 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-29
Información de PADILLA TORRES RAUL
Mostramos los datos de PADILLA TORRES RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA TORRES RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos