PADILLA SOLBES MIGUEL
Informe ejecutivo de PADILLA SOLBES MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADILLA SOLBES MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COYOTE VIA SL | Socio Unico | 20/07/2021 | |
COYOTE VIA SL | Administrador Unico | 20/07/2021 | |
PADILLA Y SOLBES SL | Socio Unico | 06/11/2020 | |
PADILLA Y SOLBES SL | Administrador Unico | 06/11/2020 | |
MIGUELMAR SL | Apoderado | 22/01/2018 | |
MIGUELVER SL | Socio Unico | 13/09/2016 |
VINCULACIONES DE PADILLA SOLBES MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA SOLBES MIGUEL
Empresa: COYOTE VIA SL
Administrador Unico
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395 , F 138, S 8, H A 175445, I/A 1 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-03
Empresa: COYOTE VIA SL
Socio Único
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395 , F 138, S 8, H A 175445, I/A 1 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-03
Empresa: PADISOLES SL
Administrador Unico
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 99, S 8, H A 156864, I/A 5 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-03
Empresa: FRANPADIMA SL
Administrador Unico
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 69, S 8, H A 161596, I/A 2 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-03
Empresa: MIGUELVER SL
Administrador Unico
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 142, S 8, H A 136375, I/A 4 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-03
Empresa: PADILLA Y SOLBES SL
Administrador Unico
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 19, S 8, H A 171783, I/A 1 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-03
Empresa: PADILLA Y SOLBES SL
Socio Único
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 19, S 8, H A 171783, I/A 1 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-03
Empresa: FRANPADIMA SL
Administrador Unico
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 68, S 8, H A 161596, I/A 1 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-03
Empresa: FRANPADIMA SL
Socio Único
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 68, S 8, H A 161596, I/A 1 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-03
Empresa: MIGUELMAR SL
Apoderado
- Padilla Solbes Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795 , F 172, S 8, H A 141207, I/A 4 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-03
VER MAS ACTOS
Información de PADILLA SOLBES MIGUEL
Mostramos los datos de PADILLA SOLBES MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA SOLBES MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos