PADILLA ROCA JOAQUIN
Informe ejecutivo de PADILLA ROCA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PADILLA ROCA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISTORIC HEALTH SL | Administrador Mancomunado | 26/04/2024 | |
BIGPETROLIUM 2.0 SL | Administrador Unico | 19/04/2024 | |
GRUPO J. PADILLA SL | Socio Unico | 16/09/2021 | |
GRUPO J. PADILLA SL | Administrador Unico | 16/09/2021 | |
TELECO Y ENERGIA FILABRES SL | Administrador Solidario | 24/08/2020 | |
INSTALACIONES ELECTRICAS Y CLIMA JPADILLA SL | Socio Unico | 25/05/2020 | |
INSTALACIONES ELECTRICAS Y CLIMA JPADILLA SL | Administrador Unico | 25/05/2020 | |
FIBRA OPTICA FILABRES SL | Administrador Unico | 29/11/2016 |
VINCULACIONES DE PADILLA ROCA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA ROCA JOAQUIN
Empresa: HISTORIC HEALTH SL
Administrador Mancomunado
- Milev Georgi Kirilov
- Padilla Roca Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2316 , F 74, S 8, H AL 60868, I/A 1 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-04
Empresa: BIGPETROLIUM 2.0 SL
Administrador Unico
- Padilla Roca Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 84, S 8, H AL 64569, I/A 1 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-04
Empresa: GRUPO J. PADILLA SL
Administrador Unico
- Padilla Roca Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 202, S 8, H AL 53916, I/A 1 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-04
Empresa: GRUPO J. PADILLA SL
Socio Único
- Padilla Roca Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 202, S 8, H AL 53916, I/A 1 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-04
Empresa: TELECO Y ENERGIA FILABRES SL
Administrador Solidario
- Milev Georgi Kirilov
- Padilla Roca Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 62, S 8, H AL 57555, I/A 1 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-04
Administrador Unico
- Padilla Roca Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 214, S 8, H AL 51891, I/A 1 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-04
Socio Único
- Padilla Roca Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 214, S 8, H AL 51891, I/A 1 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-04
Empresa: FIBRA OPTICA FILABRES SL
Administrador Unico
- Padilla Roca Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1815 , F 201, S 8, H AL 46785, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-04
Información de PADILLA ROCA JOAQUIN
Mostramos los datos de PADILLA ROCA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA ROCA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos