PADILLA RAMIREZ JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de PADILLA RAMIREZ JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PADILLA RAMIREZ JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINKASOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SL | Socio Unico | 17/12/2008 |
VINCULACIONES DE PADILLA RAMIREZ JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA RAMIREZ JOSE FRANCISCO
Empresa: MAXIHARD SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3935, L 2846, F 10, S 8, H MA 80897, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-29
Empresa: MAXIHARD SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3935, L 2846, F 9, S 8, H MA 80897, I/A 2 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-29
Empresa: LINKASOFT SOLUCIONES INFORMATICAS SL
Socio Único
- Padilla Ramirez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3836, L 2747, F 76, S 8, H MA 78113, I/A 2 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Información de PADILLA RAMIREZ JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de PADILLA RAMIREZ JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA RAMIREZ JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos