PADILLA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de PADILLA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADILLA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUELMAR SL | Administrador Unico | 02/05/2024 | |
PADISOLES SL | Administrador Unico | 10/02/2021 | |
FRANPADIMA SL | Socio Unico | 10/02/2021 | |
FRANPADIMA SL | Administrador Unico | 09/02/2021 | |
PADISOLES SL | Socio Unico | 09/02/2021 | |
MIGUELVER SL | Administrador Unico | 09/02/2021 | |
PADILLA Y SOLBES SL | Apoderado Solidario | 30/11/2020 | |
RED LUKI SL | Administrador Unico | 05/12/2014 | |
COYOTE UGLY SL | Administrador Unico | 13/06/2014 |
VINCULACIONES DE PADILLA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: MIGUELMAR SL
Administrador Unico
- Padilla Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795 , F 173, S 8, H A 141207, I/A 7 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-03
Empresa: FRANPADIMA SL
Nuevo Socio Único
- Padilla Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 69, S 8, H A 161596, I/A 3 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-03
Empresa: PADISOLES SL
Administrador Unico
- Padilla Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 99, S 8, H A 156864, I/A 5 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-03
Empresa: FRANPADIMA SL
Administrador Unico
- Padilla Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4152 , F 69, S 8, H A 161596, I/A 2 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-03
Empresa: PADISOLES SL
Nuevo Socio Único
- Padilla Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 99, S 8, H A 156864, I/A 4 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-03
Empresa: MIGUELVER SL
Administrador Unico
- Padilla Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 142, S 8, H A 136375, I/A 4 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-03
Empresa: PADILLA Y SOLBES SL
Apoderado Solidario
- Padilla Martinez Francisco Jose
- Solbes Cortes Maria Asuncion Sacramento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 20, S 8, H A 171783, I/A 2 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-03
Empresa: CORNER STATION SL
Administrador Unico
- Padilla Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 154, S 8, H A 148351, I/A 4 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-03
Empresa: CORNER STATION SL
Administrador Unico
- Padilla Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 153, S 8, H A 148351, I/A 2 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-03
Empresa: CORNER STATION SL
Administrador Mancomunado
- Padilla Martinez Francisco Jose
- Padilla Solbes Francisco Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 153, S 8, H A 148351, I/A 2 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-03
VER MAS ACTOS
Información de PADILLA MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de PADILLA MARTINEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA MARTINEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos