PADILLA GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de PADILLA GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PADILLA GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIIXIT ORTHOTIC LAB SL | Consejero | 27/02/2020 | 06/04/2021 |
NAVISOL SANCHEZ Y PADILLA SL | Administrador Solidario | 24/03/2020 | |
CRISTALERIA COSTASOL SL | Administrador Solidario | 14/05/2019 |
VINCULACIONES DE PADILLA GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA GARCIA ANTONIO
Empresa: FIIXIT ORTHOTIC LAB SL
Consejero
- Padilla Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5924, L 4831, F 121, S 8, H MA136465, I/A 4 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-29
Empresa: NAVISOL SANCHEZ Y PADILLA SL
Administrador Solidario
- Padilla Garcia Antonio
- Sanchez Salinas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 58, S 8, H AL 14163, I/A 3 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-04
Empresa: FIIXIT ORTHOTIC LAB SL
Consejero Delegado
Consejero
- Guerrero Sanchez Antonio Jose
- Padilla Garcia Antonio
- Serrano Lledo Raquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559, L 4466, F 103, S 8, H MA136465, I/A 3 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-29
Empresa: CRISTALERIA COSTASOL SL
Administrador Solidario
- Padilla Garcia Antonio
- Sanchez Salinas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 123, S 8, H AL 3608, I/A 9 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-04
Información de PADILLA GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de PADILLA GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos