PADILLA FOUBELO MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de PADILLA FOUBELO MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PADILLA FOUBELO MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXECUTIVE RENTING ESPAÑA SL | Administrador Unico | 19/04/2021 | |
ESTRATEGIA LIDERADA SL | Administrador Unico | 06/04/2021 | |
FOMENTO FAMILIAR SL | Administrador Unico | 26/11/2020 |
VINCULACIONES DE PADILLA FOUBELO MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA FOUBELO MARIA ARANZAZU
Empresa: EXECUTIVE RENTING ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36063 , F 23, S 8, H M 648034, I/A 2 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Empresa: ESTRATEGIA LIDERADA SL
Administrador Unico
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37744 , F 173, S 8, H M 672369, I/A 2 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Empresa: FOMENTO FAMILIAR SL
Administrador Unico
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13081 , F 167, S 8, H M 211360, I/A 4 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: SEARCH SELECTION AND CONSULTING SL
Administrador Unico
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34558 , F 13, S 8, H M 621652, I/A 2 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: MYTHICAL CARS SL
Apoderado
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 167, S 8, H M 309212, I/A 12 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Apoderado
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23494 , F 18, S 8, H M 421450, I/A 11 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: INVERSIONES ZORTAR SL
Apoderado
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20891 , F 42, S 8, H M 370316, I/A 8 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: SEARCH SELECTION AND CONSULTING SL
Administrador Unico
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34558 , F 11, S 8, H M 621652, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Apoderado
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23494 , F 17, S 8, H M 421450, I/A 8 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Empresa: MYTHICAL CARS SL
Apoderado
- Padilla Foubelo Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 166, S 8, H M 309212, I/A 11 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
VER MAS ACTOS
Información de PADILLA FOUBELO MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de PADILLA FOUBELO MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA FOUBELO MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos