PADILLA FEIJOO RICARDO
Informe ejecutivo de PADILLA FEIJOO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PADILLA FEIJOO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOLFI SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2022 | |
PARRILLA CANARIAS SL | Apoderado | 10/08/2021 | |
ALOE CANTERAS SL | Apoderado | 10/08/2021 | |
HOLLAND PROPERTIES SL | Apoderado | 18/03/2021 | |
J. PARRILLA SA | Secretario | 09/05/2019 | |
J. PARRILLA SA | Consejero | 09/05/2019 | |
J. PARRILLA SA | Apoderado | 01/08/2018 | |
J. PARRILLA SA | Apoderado | 17/07/2014 |
VINCULACIONES DE PADILLA FEIJOO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA FEIJOO RICARDO
Empresa: WOLFI SL
Administrador Mancomunado
- Padilla Feijoo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 20, S 8, H TF 6628, I/A 7 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-38
Empresa: ALOE CANTERAS SL
Apoderado
- Padilla Feijoo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 128, S 8, H IL 10030, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-35
Empresa: PARRILLA CANARIAS SL
Apoderado
- Padilla Feijoo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49 , F 149, S 8, H IL 1606, I/A 4 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-35
Empresa: HOLLAND PROPERTIES SL
Apoderado
- Padilla Feijoo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301 , F 153, S 8, H IL 7192, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-35
Empresa: J. PARRILLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Padilla Feijoo Ricardo
- Parrilla Curbelo Gines
- Parrilla Curbelo Jose Miguel
Presidente
Secretario
- Padilla Feijoo Ricardo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 88, S 8, H IL 1328, I/A 25 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-35
Empresa: J. PARRILLA SA
Apoderado
- Padilla Feijoo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 87, S 8, H IL 1328, I/A 24 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-35
Empresa: J. PARRILLA SA
Apoderado
- Padilla Feijoo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 86, S 8, H IL 1328, I/A 18 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-35
Información de PADILLA FEIJOO RICARDO
Mostramos los datos de PADILLA FEIJOO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA FEIJOO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos