PADILLA AGUERA MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PADILLA AGUERA MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PADILLA AGUERA MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA SA | Apoderado | 10/06/2010 | 30/11/2010 |
ASIENTOS DE CASTILLA LEON SL | Apoderado | 15/06/2010 | |
SILVASUR AGROFORESTAL SA | Apoderado Solidario | 24/03/2010 |
VINCULACIONES DE PADILLA AGUERA MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA AGUERA MANUEL ANGEL
Empresa: FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA SL
Apoderado
- Padilla Aguera Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27810 , F 148, S 8, H M 16528, I/A 181 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Empresa: ASIENTOS DE CASTILLA LEON SA
Apoderado
- Padilla Aguera Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 60, S 8, H VA 19721, I/A 18 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-47
Empresa: FAURECIA AUTOMOTIVE ESPAÑA SL
Apoderado
- Hernandez Gonzalez Miguel Angel
- Lara Mora Tomas
- Olivert Ricart Jorge
- Padilla Aguera Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27810 , F 145, S 8, H M 16528, I/A 178 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
Empresa: SILVASUR AGROFORESTAL SA
Apoderado Solidario
- Camacho Pelaez Victoriano
- Padilla Aguera Manuel Angel
- Pardo Mendez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 127, S 8, H H 1858,H , I/ 55 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-21
Información de PADILLA AGUERA MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de PADILLA AGUERA MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA AGUERA MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos