PACHECO YEPES JULIO
Informe ejecutivo de PACHECO YEPES JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PACHECO YEPES JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLEGADOS EUROPEOS SL | Administrador Solidario | 13/01/2022 | |
ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS SA | Consejero Delegado Solidario | 15/03/2017 | 11/01/2022 |
ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS SA | Secretario | 13/02/2013 | 11/01/2022 |
ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS SA | Consejero | 13/02/2013 | 11/01/2022 |
DOIN SOLUCIONES GRAFICAS SA | Administrador Solidario | 01/12/2016 | 16/12/2021 |
DOIN SOLUCIONES GRAFICAS SA | Secretario | 15/02/2013 | 01/12/2016 |
DOIN SOLUCIONES GRAFICAS SA | Consejero | 15/02/2013 | 01/12/2016 |
VINCULACIONES DE PACHECO YEPES JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PACHECO YEPES JULIO
Empresa: PLEGADOS EUROPEOS SL
Administrador Solidario
- Fajardo Jimena Ignacio
- Pacheco Yepes Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18634 , F 150, S 8, H M 324276, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Pacheco Yepes Julio
Consejero
- Pacheco Yepes Julio
Secretario
- Pacheco Yepes Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16640 , F 220, S 8, H M 133873, I/A 30 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: DOIN SOLUCIONES GRAFICAS SA
Administrador Solidario
- Fajardo Jimena Ignacio
- Pacheco Yepes Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9926 , F 36, S 8, H M 158967, I/A 10 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Empresa: ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Fajardo Jimena Ignacio
- Pacheco Yepes Julio
Consejero
- Fajardo Jimena Ignacio
- Fajardo Jimena Maria Asuncion
- Pacheco Yepes Julio
Presidente
Secretario
- Pacheco Yepes Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16640 , F 219, S 8, H M 133873, I/A 29 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Pacheco Yepes Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16640 , F 219, S 8, H M 133873, I/A 26 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: DOIN SOLUCIONES GRAFICAS SA
Administrador Solidario
- Fajardo Jimena Ignacio
- Pacheco Yepes Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9926 , F 35, S 8, H M 158967, I/A 9 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Empresa: DOIN SOLUCIONES GRAFICAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fajardo Jimena Ignacio
- Mayoral Rueda Pablo
- Pacheco Yepes Julio
Presidente
Secretario
- Pacheco Yepes Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9926 , F 35, S 8, H M 158967, I/A 9 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Empresa: DOIN SOLUCIONES GRAFICAS SA
Consejero
- Fajardo Jimena Ignacio
- Mayoral Rueda Pablo
- Pacheco Yepes Julio
Presidente
Secretario
- Pacheco Yepes Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9926 , F 35, S 8, H M 158967, I/A 8 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
Empresa: ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS SA
Consejero
- Fajardo Jimena Ignacio
- Fajardo Jimena Maria Asuncion
- Mayoral Rueda Pablo
- Pacheco Yepes Julio
Presidente
Secretario
- Pacheco Yepes Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16640 , F 218, S 8, H M 133873, I/A 22 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Información de PACHECO YEPES JULIO
Mostramos los datos de PACHECO YEPES JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PACHECO YEPES JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos