PACHECO SERRANO ENRIQUE
Informe ejecutivo de PACHECO SERRANO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PACHECO SERRANO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVEN EXPORT-IMPORT SL | Apoderado | 16/02/2023 | |
BUENAVISTA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SL | Administrador Unico | 14/11/2022 | |
BUENAVISTA UNIVERSAL TRADE SL | Administrador Unico | 11/04/2022 |
VINCULACIONES DE PACHECO SERRANO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PACHECO SERRANO ENRIQUE
Empresa: NOVEN EXPORT-IMPORT SL
Apoderado
- Pacheco Serrano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4489 , F 23, S 8, H A 180689, I/A 3 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-03
Administrador Unico
- Pacheco Serrano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514 , F 159, S 8, H A 182194, I/A 1 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-03
Empresa: BUENAVISTA UNIVERSAL TRADE SL
Administrador Unico
- Pacheco Serrano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 209, S 8, H A 172330, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-03
Empresa: BUENAVISTA UNIVERSAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Choi Andreas
- Pacheco Serrano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 209, S 8, H A 172330, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-03
Empresa: BUENAVISTA UNIVERSAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Choi Andreas
- Pacheco Serrano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 207, S 8, H A 172330, I/A 1 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-03
Empresa: DIRECTO AL JUEGO SL
Administrador Mancomunado
- Pacheco Serrano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227 , F 58, S 8, H A 165869, I/A 3 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-03
Empresa: DIRECTO AL JUEGO SL
Administrador Mancomunado
- Marti Pascual Manuel Francisco
- Pacheco Serrano Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227 , F 57, S 8, H A 165869, I/A 1 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-03
Información de PACHECO SERRANO ENRIQUE
Mostramos los datos de PACHECO SERRANO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PACHECO SERRANO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos