PACHECO ORTIZ PABLO
Informe ejecutivo de PACHECO ORTIZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PACHECO ORTIZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DFP REALTY SL | Administrador Unico | 05/04/2024 | |
DIS ELECTRIC SA | Administrador Unico | 19/10/2023 | |
LINKIT EUROPE SL | Administrador Unico | 09/06/2023 | |
DIS-ELECTRIC GRUP SL | Administrador Unico | 20/03/2015 |
VINCULACIONES DE PACHECO ORTIZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PACHECO ORTIZ PABLO
Empresa: DFP REALTY SL
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49208 , F 19, S 8, H B 611626, I/A 1 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: DIS ELECTRIC SA
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 147, S 8, H B 27833, I/A 29 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-08
Empresa: LINKIT EUROPE SL
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48821 , F 83, S 8, H B 597490, I/A 1 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Empresa: DECOMSERVIS EUROPE SL
Liquidador
- Pacheco Ortiz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46472 , F 34, S 8, H B 521076, I/A 3 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Empresa: DECOMSERVIS EUROPE SL
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Pablo
Liquidador
- Pacheco Ortiz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46472 , F 34, S 8, H B 521076, I/A 3 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Empresa: DECOMSERVIS EUROPE SL
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46472 , F 33, S 8, H B 521076, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-08
Empresa: DIS ELECTRIC SA
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 145, S 8, H B 27833, I/A 24 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-08
Empresa: DIS-ELECTRIC GRUP SL
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44735 , F 126, S 8, H B 464841, I/A 1 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-08
Empresa: DIS ELECTRIC SA
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Pablo
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 144, S 8, H B 27833, I/A 18 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
Empresa: DIS ELECTRIC SA
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 144, S 8, H B 27833, I/A 18 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
Información de PACHECO ORTIZ PABLO
Mostramos los datos de PACHECO ORTIZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PACHECO ORTIZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos