PACHECO ORTIZ FRANCISCO FELIX
Informe ejecutivo de PACHECO ORTIZ FRANCISCO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PACHECO ORTIZ FRANCISCO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRIDIO LATAM SL | Socio Unico | 22/11/2021 | |
IRIDIO LATAM SL | Administrador Unico | 22/11/2021 | |
GALIO TECNICAS ENERGETICAS INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 10/08/2015 | |
DINTEL PROYECTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 05/10/2011 | |
GALIO TECNICAS ENERGETICAS SL | Administrador Unico | 21/09/2011 |
VINCULACIONES DE PACHECO ORTIZ FRANCISCO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PACHECO ORTIZ FRANCISCO FELIX
Empresa: IRIDIO LATAM SL
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Francisco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2415 , F 202, S 8, H CA 59315, I/A 1 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-11
Empresa: IRIDIO LATAM SL
Socio Único
- Pacheco Ortiz Francisco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2415 , F 202, S 8, H CA 59315, I/A 1 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-11
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Francisco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2165 , F 221, S 8, H CA 48461, I/A 1 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-11
Empresa: DINTEL PROYECTOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Francisco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4814, L 3722, F 139, S 8, H MA106979, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-29
Empresa: GALIO TECNICAS ENERGETICAS SL
Administrador Unico
- Pacheco Ortiz Francisco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 86, S 8, H CA 40532, I/A 3 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-11
Empresa: GALIO TECNICAS ENERGETICAS SL
Administrador Solidario
- Lasheras Martinez Esther
- Pacheco Ortiz Enrique Francisco
- Pacheco Ortiz Francisco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 86, S 8, H CA 40532, I/A 3 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-11
Empresa: GALIO TECNICAS ENERGETICAS SL
Administrador Solidario
- Lasheras Martinez Esther
- Pacheco Ortiz Enrique Francisco
- Pacheco Ortiz Francisco Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 85, S 8, H CA 40532, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-11
Información de PACHECO ORTIZ FRANCISCO FELIX
Mostramos los datos de PACHECO ORTIZ FRANCISCO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PACHECO ORTIZ FRANCISCO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos