PACHECO MORALES JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PACHECO MORALES JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PACHECO MORALES JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES PALUAUTO SL | Administrador Unico | 28/11/2019 | |
TECNIFIKARTE REVESTIMIENTOS SL | Socio Unico | 19/12/2013 | |
TECNIFIKARTE REVESTIMIENTOS SL | Administrador Unico | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE PACHECO MORALES JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PACHECO MORALES JOSE ANTONIO
Empresa: REVESTIMIENTOS PACHECO SLNE
Liquidador Unico
- Pacheco Morales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4598 , F 201, S 8, H SE 74444, I/A 4 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-41
Empresa: REVESTIMIENTOS PACHECO SLNE
Administrador Unico
- Pacheco Morales Jose Antonio
Liquidador Unico
- Pacheco Morales Jose Antonio
Socio único
- Pacheco Morales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4598 , F 201, S 8, H SE 74444, I/A 4 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-41
Empresa: TALLERES PALUAUTO SL
Administrador Unico
- Pacheco Morales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6799 , F 100, S 8, H SE124089, I/A 1 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-41
Empresa: PERDICES ALMA DE TORO SL
Administrador Unico
- Pacheco Morales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 219, S 8, H SE116320, I/A 3 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-41
Empresa: REVESTIMIENTOS PACHECO SLNE
Socio Único
- Pacheco Morales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4598 , F 200, S 8, H SE 74444, I/A 3 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-41
Empresa: PERDICES ALMA DE TORO SL
Administrador Unico
- Pacheco Morales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 218, S 8, H SE116320, I/A 1 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-41
Empresa: TECNIFIKARTE REVESTIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Pacheco Morales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5787 , F 21, S 8, H SE 99488, I/A 1 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Empresa: TECNIFIKARTE REVESTIMIENTOS SL
Socio Único
- Pacheco Morales Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5787 , F 21, S 8, H SE 99488, I/A 1 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Información de PACHECO MORALES JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PACHECO MORALES JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PACHECO MORALES JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos