PACHECO GONZALEZ JULIO IGNACIO
Informe ejecutivo de PACHECO GONZALEZ JULIO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PACHECO GONZALEZ JULIO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES LIFE 8 CANARIAS SL | Socio Unico | 24/10/2023 | |
DISTRIBUCIONES LIFE 8 CANARIAS SL | Administrador Unico | 24/10/2023 | |
PLIM-PLIM KIDS SL | Socio Unico | 17/04/2018 | |
PLIM-PLIM KIDS SL | Administrador Unico | 17/04/2018 | |
PROYECTOS E INVERSIONES TELEHOGAR CANARIAS SL | Socio Unico | 22/11/2017 | |
PROYECTOS E INVERSIONES TELEHOGAR CANARIAS SL | Administrador Unico | 22/11/2017 | |
QUALITY EXCLUSIVE EDITIONS CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 06/02/2015 |
VINCULACIONES DE PACHECO GONZALEZ JULIO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PACHECO GONZALEZ JULIO IGNACIO
Empresa: DISTRIBUCIONES LIFE 8 CANARIAS SL
Administrador Unico
- Pacheco Gonzalez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 138, S 8, H TF 70987, I/A 1 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-38
Empresa: DISTRIBUCIONES LIFE 8 CANARIAS SL
Socio Único
- Pacheco Gonzalez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 138, S 8, H TF 70987, I/A 1 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-38
Empresa: PLIM-PLIM KIDS SL
Administrador Unico
- Pacheco Gonzalez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 147, S 8, H TF 60798, I/A 1 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-38
Empresa: PLIM-PLIM KIDS SL
Socio Único
- Pacheco Gonzalez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 147, S 8, H TF 60798, I/A 1 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-38
Administrador Unico
- Pacheco Gonzalez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 206, S 8, H TF 60021, I/A 1 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-38
Socio Único
- Pacheco Gonzalez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 206, S 8, H TF 60021, I/A 1 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-38
Administrador Mancomunado
- Garcia Gandullo Matias
- Pacheco Gonzalez Julio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 114, S 8, H TF 54835, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Información de PACHECO GONZALEZ JULIO IGNACIO
Mostramos los datos de PACHECO GONZALEZ JULIO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PACHECO GONZALEZ JULIO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos