PACHECO GARCIA PABLO
Informe ejecutivo de PACHECO GARCIA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PACHECO GARCIA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIS ELECTRIC SA | Apoderado Solidario | 16/03/2023 | |
DIS-ELECTRIC GRUP SL | Apoderado Solidario | 03/03/2023 | |
DENETIC EUROPE SL | Administrador Unico | 08/09/2014 | |
DIS ELECTRIC SA | Apoderado Solidario | 07/08/2014 |
VINCULACIONES DE PACHECO GARCIA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PACHECO GARCIA PABLO
Empresa: DIS ELECTRIC SA
Apoderado Solidario
- Pacheco Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 146, S 8, H B 27833, I/A 28 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: DIS-ELECTRIC GRUP SL
Apoderado Solidario
- Pacheco Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44735 , F 128, S 8, H B 464841, I/A 5 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Empresa: DENETIC EUROPE SL
Administrador Unico
- Pacheco Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44465 , F 103, S 8, H B 456793, I/A 1 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-08
Empresa: DIS ELECTRIC SA
Apoderado Solidario
- Pacheco Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21794 , F 144, S 8, H B 27833, I/A 20 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
Información de PACHECO GARCIA PABLO
Mostramos los datos de PACHECO GARCIA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PACHECO GARCIA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos