PAC PERTUSA ALICIA
Informe ejecutivo de PAC PERTUSA ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAC PERTUSA ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNNY SHOP HUESCA SL | Administrador Solidario | 16/03/2021 | |
MARKETING DIVERTIDO SL | Administrador Solidario | 28/06/2016 |
VINCULACIONES DE PAC PERTUSA ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAC PERTUSA ALICIA
Empresa: REINVENCIONES ARAGON SL
Administrador Solidario
- Pac Pertusa Alicia
- Pac Pertusa Roberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 8, S 8, H HU 14483, I/A 2 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-22
Empresa: REINVENCIONES ARAGON SL
Administrador Solidario
- Pac Pertusa Alicia
- Pac Pertusa Roberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 5, S 8, H HU 14483, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-22
Empresa: FUNNY SHOP HUESCA SL
Administrador Solidario
- Lopez Zamora Fernando
- Pac Pertusa Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 144, S 8, H HU 14463, I/A 1 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-22
Empresa: MARKETING DIVERTIDO SL
Administrador Solidario
- Lopez Zamora Eduardo
- Lopez Zamora Fernando
- Pac Pertusa Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 27, S 8, H HU 12631, I/A 1 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-22
Información de PAC PERTUSA ALICIA
Mostramos los datos de PAC PERTUSA ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAC PERTUSA ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos