PABLO MATEU PRADES
Informe ejecutivo de PABLO MATEU PRADES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PABLO MATEU PRADES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA DEI BAMBINI MONTJUIC SL | Administrador Unico | 30/11/2017 | |
CASA DEI BAMBINI MONTJUIC SL | Socio Unico | 30/11/2017 | |
EDUCATIONAL SERVICES MGIS SL | Administrador Unico | 29/09/2011 |
VINCULACIONES DE PABLO MATEU PRADES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PABLO MATEU PRADES
Empresa: CASA DEI BAMBINI MONTJUIC SL
Administrador Unico
- Pablo Mateu Prades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 41, S 8, H GI 5968, I/A 25 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-17
Empresa: CASA DEI BAMBINI MONTJUIC SA
Socio Único
- Pablo Mateu Prades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 39, S 8, H GI 5968, I/A 21 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
Empresa: CASA DEI BAMBINI MONTJUIC SA
Administrador Unico
- Pablo Mateu Prades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 50, S 8, H GI 5968, I/A 20 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
Empresa: CASA DEI BAMBINI MONTJUIC SA
Consejero Delegado
- Pablo Mateu Prades
Consejero
- Maria Eugenia Prades Albalate
- Pablo Mateu Prades
- Victor Mateu Porcar
Presidente
Secretario
- Pablo Mateu Prades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 50, S 8, H GI 5968, I/A 20 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
Empresa: CASA DEI BAMBINI MONTJUIC SA
Consejero Delegado
- Pablo Mateu Prades
Consejero
Presidente
Secretario
- Pablo Mateu Prades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 47, S 8, H GI 5968, I/A 17 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-17
Empresa: 1979 LOGISTICA ESCOLAR SL
Administrador Unico
- Pablo Mateu Prades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 125, S 8, H GI 52167, I/A 1 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-17
Información de PABLO MATEU PRADES
Mostramos los datos de PABLO MATEU PRADES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PABLO MATEU PRADES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos