PABLO ENRIQUE SEBASTIAN IBARRA
Informe ejecutivo de PABLO ENRIQUE SEBASTIAN IBARRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PABLO ENRIQUE SEBASTIAN IBARRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEMLES SL | Apoderado Solidario | 23/10/2013 | 27/03/2014 |
LEMLES SL | Administrador Unico | 27/06/2013 | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE PABLO ENRIQUE SEBASTIAN IBARRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PABLO ENRIQUE SEBASTIAN IBARRA
Empresa: LEMLES SL
Apoderado Solidario
- Pablo Enrique Sebastian Ibarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 105, S 8, H B 439535, I/A 6 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08
Empresa: LEMLES SL
Apoderado Solidario
- Pablo Enrique Sebastian Ibarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 103, S 8, H B 439535, I/A 3 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Empresa: LEMLES SL
Administrador Unico
- Pablo Enrique Sebastian Ibarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 102, S 8, H B 439535, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
Empresa: LEMLES SL
Administrador Unico
- Pablo Enrique Sebastian Ibarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43829 , F 102, S 8, H B 439535, I/A 1 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-08
Información de PABLO ENRIQUE SEBASTIAN IBARRA
Mostramos los datos de PABLO ENRIQUE SEBASTIAN IBARRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PABLO ENRIQUE SEBASTIAN IBARRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos