PABLO ANTONA SAN MILLAN
Informe ejecutivo de PABLO ANTONA SAN MILLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PABLO ANTONA SAN MILLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROPORSEG SL | Apoderado Solidario | 23/09/2024 | |
INNOPORC SL | Apoderado Solidario | 23/09/2024 | |
ASM SINGULAR ASSETS SL | Apoderado Solidario | 23/09/2024 | |
INNOSOST GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 23/09/2024 | |
INVERSIONES ANTONA SL | Apoderado Solidario | 18/09/2024 | |
ASM LUXE CARS SL | Socio Unico | 11/06/2024 | |
INVERSIONES ANTONA SL | Consejero | 17/04/2024 | |
NIANT AUTOMOCION SL | Apoderado Solidario | 05/06/2017 |
VINCULACIONES DE PABLO ANTONA SAN MILLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PABLO ANTONA SAN MILLAN
Empresa: PROPORSEG SL
Apoderado Solidario
- Miguel Angel Antona Herranz
- Pablo Antona San Millan
- Rodrigo Antona San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 513, I/A 27 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-40
Empresa: INNOPORC SL
Apoderado Solidario
- Miguel Angel Antona Herranz
- Pablo Antona San Millan
- Rodrigo Antona San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 2001, I/A 18 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-40
Empresa: ASM SINGULAR ASSETS SL
Apoderado Solidario
- Miguel Angel Antona Herranz
- Pablo Antona San Millan
- Rodrigo Antona San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 8093, I/A 5 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-40
Empresa: INNOSOST GLOBAL SL
Apoderado Solidario
- Miguel Angel Antona Herranz
- Pablo Antona San Millan
- Rodrigo Antona San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 7634, I/A 7 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-40
Empresa: INVERSIONES ANTONA SL
Apoderado Solidario
- Pablo Antona San Millan
- Rodrigo Antona San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 512, I/A 19 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-40
Empresa: ASM LUXE CARS SL
Socio Único
- Pablo Antona San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 5912, I/A 4 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-40
Empresa: ASM SINGULAR ASSETS SL
Administrador Unico
- Pablo Antona San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 218, S 8, H SG 8093, I/A 3 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-40
Empresa: INNOPORC SL
Administrador Unico
- Pablo Antona San Millan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 24, S 8, H SG 2001, I/A 15 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-40
Empresa: PROPORSEG SL
Consejero Delegado
- Pablo Antona San Millan
Consejero
- Alfonso Agueda Martin
- Felix Blanco Muñoz
- Miguel Angel Antona Herranz
- Miguel Antona San Millan
- Pablo Antona San Millan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 314 , F 104, S 8, H SG 513, I/A 23 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-40
Empresa: INVERSIONES ANTONA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Miguel Angel Antona Herranz
- Miguel Antona San Millan
- Pablo Antona San Millan
- Rodrigo Antona San Millan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 311 , F 100, S 8, H SG 512, I/A 16 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-40
VER MAS ACTOS
Información de PABLO ANTONA SAN MILLAN
Mostramos los datos de PABLO ANTONA SAN MILLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PABLO ANTONA SAN MILLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos