OZGUNER TUNCAY
Informe ejecutivo de OZGUNER TUNCAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OZGUNER TUNCAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA | Consejero | 02/01/2024 | |
FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA | Apoderado Solidario | 02/01/2024 | |
FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado | 02/01/2024 |
VINCULACIONES DE OZGUNER TUNCAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OZGUNER TUNCAY
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado
- Ozguner Tuncay
Apoderado Solidario
- Ozguner Tuncay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 225, S 8, H GC 3535, I/A 104 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-35
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Consejero
- Ozguner Tuncay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 224, S 8, H GC 3535, I/A 103 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-35
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Apoderado
- Ozguner Tuncay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 223, S 8, H GC 3535, I/A 98 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-35
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Consejero
- Ozguner Tuncay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 223, S 8, H GC 3535, I/A 97 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-35
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Apoderado
- Ozguner Tuncay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 83, S 8, H GC 3535, I/A 90 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Empresa: FRIESLANDCAMPINA CANARIAS SA
Consejero
- Ozguner Tuncay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 83, S 8, H GC 3535, I/A 89 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Información de OZGUNER TUNCAY
Mostramos los datos de OZGUNER TUNCAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OZGUNER TUNCAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos