OZCARIZ FERRERO MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de OZCARIZ FERRERO MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OZCARIZ FERRERO MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHUCHUP SL | Administrador Unico | 26/09/2018 | |
AEROSPACE & DEFENSE PARTNERS SL | Apoderado | 21/01/2013 | |
OZCARIZ ASESORES FISCALES SLP | Socio Unico | 23/11/2012 | |
OZCARIZ ASESORES FISCALES SLP | Socio | 23/11/2012 | |
OZCARIZ ASESORES FISCALES SLP | Administrador Unico | 23/11/2012 | |
OZCARIZ ASESORES FISCALES SL | Apoderado | 30/03/2012 |
VINCULACIONES DE OZCARIZ FERRERO MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OZCARIZ FERRERO MARIA ARANZAZU
Empresa: CHUCHUP SL
Administrador Unico
- Ozcariz Ferrero Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30297 , F 99, S 8, H M 545337, I/A 2 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Empresa: NUTSALUD SA
Administrador Unico
- Ozcariz Ferrero Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31129 , F 49, S 8, H M 560232, I/A 4 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: NUTSALUD SA
Administrador Unico
- Ozcariz Ferrero Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31129 , F 49, S 8, H M 560232, I/A 3 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-28
Empresa: AEROSPACE & DEFENSE PARTNERS SL
Apoderado
- Ozcariz Ferrero Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22110 , F 121, S 8, H M 394426, I/A 2 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-28
Empresa: OZCARIZ ASESORES FISCALES SLP
Administrador Unico
- Ozcariz Ferrero Maria Aranzazu
Socio
- Ozcariz Ferrero Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28353 , F 109, S 8, H M 510636, I/A 4 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: OZCARIZ ASESORES FISCALES SLP
Socio Único
- Ozcariz Ferrero Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28353 , F 109, S 8, H M 510636, I/A 4 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: OZCARIZ ASESORES FISCALES SL
Apoderado
- Ozcariz Ferrero Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28353 , F 107, S 8, H M 510636, I/A 3 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Información de OZCARIZ FERRERO MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de OZCARIZ FERRERO MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OZCARIZ FERRERO MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos