OZAMIZ SALAZAR MARTA
Informe ejecutivo de OZAMIZ SALAZAR MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OZAMIZ SALAZAR MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMAJO SA | Apoderado | 03/11/2014 | |
ELCANO 2002 SL | Administrador Unico | 12/04/2010 | |
ARECHETA 1 SL | Administrador Unico | 22/03/2010 |
VINCULACIONES DE OZAMIZ SALAZAR MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OZAMIZ SALAZAR MARTA
Empresa: ARECHETA 1 SL
Administrador Unico
- Ozamiz Salazar Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 179, S 8, H BI 643, I/A 20 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-48
Empresa: SAMAJO SA
Apoderado
- Ozamiz Salazar Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 12, S 8, H BI 1634,A , I/ 27 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-48
Empresa: ARECHETA 1 SA
Administrador Unico
- Ozamiz Salazar Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 178, S 8, H BI 643, I/A 19 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-48
Empresa: ELCANO 2002 SL
Administrador Unico
- Ozamiz Salazar Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17781 , F 134, S 8, H M 306641, I/A 6 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Empresa: ARECHETA 1 SA
Administrador Unico
- Ozamiz Salazar Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 178, S 8, H BI 643,A , I/ 18 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-48
Información de OZAMIZ SALAZAR MARTA
Mostramos los datos de OZAMIZ SALAZAR MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OZAMIZ SALAZAR MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos