OZAITA VEGA GREGORIO EDUARDO
Informe ejecutivo de OZAITA VEGA GREGORIO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OZAITA VEGA GREGORIO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVO BANCO SA | Apoderado Solidario | 22/03/2023 | |
BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA | Consj.Domini | 26/07/2021 | |
EVO BANCO SA | Apoderado | 09/03/2021 |
VINCULACIONES DE OZAITA VEGA GREGORIO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OZAITA VEGA GREGORIO EDUARDO
Empresa: EVO BANCO SA
Apoderado Solidario
- De Mendoza Rodriguez Beatriz
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
- Perez Goicoechea Covadonga Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42694 , F 83, S 8, H M 572999, I/A 182 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
Consj.Domini
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38415 , F 7, S 8, H M 259543, I/A 135 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Consejero
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Vicepresidente
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32268 , F 88, S 8, H M 102281, I/A 224 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Consejero
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Vicepresidente
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39869 , F 117, S 8, H M 95779, I/A 168 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-28
Empresa: EVO BANCO SA
Apoderado
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 89, S 8, H M 572999, I/A 143 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Vicepresidente
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32897 , F 150, S 8, H M 95779, I/A 141 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-28
Vicepresidente
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32268 , F 73, S 8, H M 102281, I/A 195 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-28
Consejero
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32897 , F 150, S 8, H M 95779, I/A 140 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Consejero
- Ozaita Vega Gregorio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32268 , F 72, S 8, H M 102281, I/A 190 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Información de OZAITA VEGA GREGORIO EDUARDO
Mostramos los datos de OZAITA VEGA GREGORIO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OZAITA VEGA GREGORIO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos