OYARZABAL URANGA KOLDO
Informe ejecutivo de OYARZABAL URANGA KOLDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OYARZABAL URANGA KOLDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERA RUBBERS APLICACION SL | Administrador Solidario | 07/07/2011 |
VINCULACIONES DE OYARZABAL URANGA KOLDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OYARZABAL URANGA KOLDO
Empresa: HERFLEX SISTEMAS SA
Administrador Unico
- Oyarzabal Uranga Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1783 , F 47, S 8, H NA 35362, I/A 3 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-31
Empresa: HERFLEX SISTEMAS SA
Administrador Unico
- Oyarzabal Uranga Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5555 , F 100, S 8, H BI 66604, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-48
Empresa: MAQUINARIA DE LESAKA SL
Administrador Unico
- Oyarzabal Uranga Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 82, S 8, H SS 35751, I/A 2 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-20
Empresa: MAQUINARIA DE LESAKA SL
Administrador Unico
- Oyarzabal Uranga Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 81, S 8, H SS 35751, I/A 1 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-20
Empresa: BERA RUBBERS APLICACION SL
Administrador Solidario
- Oyarzabal Uranga Imanol
- Oyarzabal Uranga Koldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 46, S 8, H NA 31260, I/A 1 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-31
Información de OYARZABAL URANGA KOLDO
Mostramos los datos de OYARZABAL URANGA KOLDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OYARZABAL URANGA KOLDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos