OYARZABAL PEREZ IKER
Informe ejecutivo de OYARZABAL PEREZ IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OYARZABAL PEREZ IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEZO MAKAILUAK SL | Administrador Unico | 04/12/2017 | |
DONIBANE FISH SA | Administrador Unico | 04/08/2010 |
VINCULACIONES DE OYARZABAL PEREZ IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OYARZABAL PEREZ IKER
Empresa: DONIBANE FISH SA
Administrador Unico
- Oyarzabal Perez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 64, S 8, H SS 5461, I/A 16 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-20
Empresa: LEZO MAKAILUAK SL
Administrador Unico
- Oyarzabal Perez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 189, S 8, H SS 25802, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Empresa: DONIBANE FISH SA
Administrador Unico
- Oyarzabal Perez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 64, S 8, H SS 5461, I/A 15 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-20
Empresa: DONIBANE FISH SA
Administrador Unico
- Oyarzabal Perez Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 64, S 8, H SS 5461, I/A 14 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-20
Información de OYARZABAL PEREZ IKER
Mostramos los datos de OYARZABAL PEREZ IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OYARZABAL PEREZ IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos