OVIEDO OLIVARES PEDRO
Informe ejecutivo de OVIEDO OLIVARES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OVIEDO OLIVARES PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONES Y DIGITALIZACIONES ANDALUZAS SL | Administrador Unico | 19/05/2023 | |
EL REY AGRICULTOR SL | Administrador Solidario | 26/05/2022 | |
CAMPOS DE OVIEDO OLIVARES SL | Administrador Unico | 30/04/2020 | |
MAQUINARIA AGRICOLA GUADALQUIVIR SL | Administrador Solidario | 30/04/2014 | |
AGRICOLA SETEFILLA AXATI SL | Administrador Solidario | 23/12/2013 | |
AGRICOLA SOL CINCO SL | Administrador Unico | 23/12/2013 |
VINCULACIONES DE OVIEDO OLIVARES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OVIEDO OLIVARES PEDRO
Administrador Unico
- Oviedo Olivares Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7410 , F 7, S 8, H SE139392, I/A 1 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-41
Empresa: EL REY AGRICULTOR SL
Administrador Solidario
- Oviedo Olivares Pedro
- Rodriguez Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 121, S 8, H CO 43672, I/A 1 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-14
Empresa: CAMPOS DE OVIEDO OLIVARES SL
Administrador Unico
- Oviedo Olivares Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6379 , F 51, S 8, H SE113875, I/A 2 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-41
Administrador Unico
- Oviedo Olivares Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6138 , F 41, S 8, H SE108183, I/A 2 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: TECNOLOGIA PHONE LOOK SL
Administrador Unico
- Oviedo Olivares Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5479, L 4386, F 169, S 8, H MA132203, I/A 2 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-29
Administrador Unico
- Oviedo Olivares Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6138 , F 40, S 8, H SE108183, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-41
Empresa: TECNOLOGIA PHONE LOOK SL
Administrador Unico
- Oviedo Olivares Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5479, L 4386, F 168, S 8, H MA132203, I/A 1 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: MAQUINARIA AGRICOLA GUADALQUIVIR SL
Administrador Solidario
- Oviedo Olivares Pedro
- Rodriguez Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5269, L 4176, F 118, S 8, H MA122897, I/A 1 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-29
Empresa: AGRICOLA SOL CINCO SL
Administrador Unico
- Oviedo Olivares Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5218, L 4125, F 29, S 8, H MA121051, I/A 1 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-29
Empresa: AGRICOLA SETEFILLA AXATI SL
Administrador Solidario
- Oviedo Olivares Pedro
- Rodriguez Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5218, L 4125, F 22, S 8, H MA121050, I/A 1 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-29
Información de OVIEDO OLIVARES PEDRO
Mostramos los datos de OVIEDO OLIVARES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OVIEDO OLIVARES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos