OVIEDO IRASTORZA GERARDO
Informe ejecutivo de OVIEDO IRASTORZA GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OVIEDO IRASTORZA GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SADAIN SA | Administrador Solidario | 10/05/2021 |
VINCULACIONES DE OVIEDO IRASTORZA GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OVIEDO IRASTORZA GERARDO
Empresa: SADAIN SA
Administrador Solidario
- Oviedo Irastorza Angel Luis
- Oviedo Irastorza Gerardo
- Oviedo Irastorza Maider
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 62, S 8, H SS 38930, I/A 4 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: IROVI SA
Apoderado Solidario
- Oviedo Irastorza Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 199, S 8, H SS 2760, I/A 22 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-20
Empresa: IROVI SA
Apoderado Solidario
- Oviedo Irastorza Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 197, S 8, H SS 2760, I/A 19 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-20
Empresa: TALLERES MECA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bujanda Gonzalez Ana Isabel
- Bujanda Gonzalez Norberto
- Bujanda Gonzalez Yolanda
- Oviedo Irastorza Gerardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 137, S 8, H SS 1582, I/A 27 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-20
Empresa: TALLERES MECA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bujanda Gonzalez Ana Isabel
- Bujanda Gonzalez Norberto
- Bujanda Gonzalez Yolanda
- Oviedo Irastorza Gerardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 137, S 8, H SS 1582, I/A 26 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-20
Empresa: TALLERES MECA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bujanda Gonzalez Ana Isabel
- Bujanda Gonzalez Eduardo
- Bujanda Gonzalez Norberto
- Bujanda Gonzalez Yolanda
- Oviedo Irastorza Gerardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 137, S 8, H SS 1582, I/A 26 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-20
Información de OVIEDO IRASTORZA GERARDO
Mostramos los datos de OVIEDO IRASTORZA GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OVIEDO IRASTORZA GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos