OVIEDO GARCIA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de OVIEDO GARCIA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OVIEDO GARCIA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACADAMIA DESSERT SL | Administrador Unico | 23/12/2011 | 22/10/2014 |
MACADAMIA DESSERT SL | Administrador Solidario | 08/02/2011 | 23/12/2011 |
VINCULACIONES DE OVIEDO GARCIA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OVIEDO GARCIA JOSE MARIA
Empresa: MACADAMIA DESSERT SL
Administrador Unico
- Oviedo Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4846, L 3754, F 38, S 8, H MA107997, I/A 3 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-29
Empresa: MACADAMIA DESSERT SL
Administrador Unico
- Oviedo Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4846, L 3754, F 38, S 8, H MA107997, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Empresa: MACADAMIA DESSERT SL
Administrador Solidario
- Lopez Fortes Sergio
- Oviedo Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4846, L 3754, F 38, S 8, H MA107997, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Empresa: MACADAMIA DESSERT SL
Administrador Solidario
- Lopez Fortes Sergio
- Oviedo Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4846, L 3754, F 37, S 8, H MA107997, I/A 1 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-29
Información de OVIEDO GARCIA JOSE MARIA
Mostramos los datos de OVIEDO GARCIA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OVIEDO GARCIA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos