OVEJERO ESCUDER MONTSERRAT
Informe ejecutivo de OVEJERO ESCUDER MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OVEJERO ESCUDER MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAS MARTINET ASSESSORAMENTS SL | Administrador Unico | 12/09/2013 | 04/04/2018 |
LOGISTIC VINS SL | Administrador Mancomunado | 31/08/2011 | 08/03/2016 |
MAS MARTINET VITICULTORS SL | Administrador Solidario | 13/09/2013 | |
MAS MARTINET ASSESSORAMENTS SL | Administrador Solidario | 12/09/2013 |
VINCULACIONES DE OVEJERO ESCUDER MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OVEJERO ESCUDER MONTSERRAT
Empresa: MAS MARTINET ASSESSORAMENTS SL
Administrador Unico
- Ovejero Escuder Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 206, S 8, H T 23146, I/A 6 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-43
Empresa: LOGISTIC VINS SL
Administrador Mancomunado
- Ovejero Escuder Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 184, S 8, H T 30750, I/A 3 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-43
Empresa: MAS MARTINET VITICULTORS SL
Administrador Solidario
- Ovejero Escuder Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1871 , F 5, S 8, H T 7334, I/A 9 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-43
Empresa: MAS MARTINET ASSESSORAMENTS SL
Administrador Unico
- Ovejero Escuder Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 84, S 8, H T 23146, I/A 5 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-43
Empresa: MAS MARTINET ASSESSORAMENTS SL
Administrador Solidario
- Ovejero Escuder Montserrat
- Perez Verdu Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 84, S 8, H T 23146, I/A 5 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-43
Empresa: LOGISTICS VINS AIE
Administrador Mancomunado
- Barbier Meyer Rene
- Baste Wittig Jeroni
- Ovejero Escuder Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 181, S 8, H T 30750, I/A 2 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-43
Empresa: LOGISTICS VINS AIE
Administrador Mancomunado
- Barbier Ferrer Rene
- Ovejero Escuder Montserrat
- Vila Gomis Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 181, S 8, H T 30750, I/A 2 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-43
Información de OVEJERO ESCUDER MONTSERRAT
Mostramos los datos de OVEJERO ESCUDER MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OVEJERO ESCUDER MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos